;
PROFIL: Ingénieur D’état Electronicien (Directeur Technique)
Du 2015 à Ce jour : Directeur technique au sein de la société D’aménagement AMENAGEOR SARL. (9 ans d’expériences).
-Exécuter et assurer le suivi des projets suivant les CPS.
- Encadrer et orienter l’équipe sur les chantiers et en définir les rôles.
- Participer à des réunions de bureau d’étude pour faire le point sur les travaux entrepris.
- Gérer les budgets de réalisation des travaux des chantiers.
- Suivre les travaux jusqu’ a la réception définitive par le client.
-Assurer le suivi des projets et dossiers de la sous-traitance.
-Booster l’équipe pour un meilleur rendement.
Du 01/01/2014 Au 20/12/2014 : Chef de projet au sein de la société (SEPARATOR) .
- Responsable du suivi des travaux exécutés en respectant le délai précis.
-Gestion des équipes techniques
- Prospection des marches.
- Etablissement des rapports d’état d’avancement et fin des travaux.
- Pilotage et suivi de prés de tous le personnel.
-Assurer une synthèse en termes de cout et qualité d’exécution des travaux.
Du 02/01/2011 au25/12/2013 : Manager (Commandant) D’un navire de guerre de la marine royale par décision royale a al Hoceima. (3 ans d’expériences).
- Responsable du suivi de la maintenance de tous les équipements techniques du navire à savoir :(moteurs diesel ; groupes électrogènes ; compresseur d’air ; climatiseurs ; osmoseurs ; installations frigorifiques ; électropompes installations hydraulique et pneumatiques ; équipements électroniques ainsi divers matériel technique)
-Manager d une équipe de 60 militaires.
-Soutien du navire en carburant lubrifiants et pièces de rechange.
-Organisation ; encadrement et gestion des équipes techniques de réparation.
-Gestion des budgets de réparation exploitation et suivi des devis bon de commande et facture.
-Suivi ; contrôle et coordination avec les entreprises externes de réparation et proposition des modifications et améliorations dans les règles de l’art.
-Responsable de la Restauration à bord de tout l’équipage.
-Formation de tout le personnel du navire sur la lutte contre les sinistres (Incendies).
Du01/09/2005 au 30/12/2010 : Manager(Commandant) D’un grand voilier(Ecole) de la marine royale par décision royale. (5 ans d’expériences)
- Formation et encadrement des jeunes officiers ingénieur en matière technique et maritime.
- Prévention et sensibilisation contre les accidents de travail.
-Encadrement et animation d’une équipe de 24 militaires.
-Maintenance des moyens techniques de lutte contre les incendies et voies d’eau.
-Responsable de la Sécurité et maintenance des installations du voilier suivant les normes
-Responsable technique sur tous les installations du voiler et sur la vie et le confort de tous les militaires à bord concernant l’hygiène sécurité et prise en subsistance.
Du 25-08/2001au 20/08/2005 :.Directeur de projet des unités navales de la 1 ère Base Navale /Casa. (4ans d’expérience)
-Chef du département de maintenance.
- Formateur en sécurité incendie et secourisme dans plusieurs établissement.
-Chef de service Contrôle de qualité ; sécurité ; et hygiène.
-Pilotage des projets de refontes lors des grands carénages des navires.
-Optimiser le rendement en adoptant une polyvalence technique et une cohérence des équipes
Du 01/09/2000 au 01/09/2001 : Master en électronique et détection au Centre d Entrainement Naval / Casablanca.
Du 01/09/1997 au 20/08/2000 : Chef de projet d’une unité (navire) de la 2 ème Base Navale/Al Hoceima. (3 ans d’expériences)
-Formation et entrainement du personnel contre les sinistres et risques.
-Organisation ; encadrement et gestion des équipes techniques de maintenances.
-Encadrement et animation d une équipe de 20 personnes.
-Pilotage des nouvelles réalisations techniques a bord des unités navales.
-Elaboration des plans d’attaque des locaux à risques.
Formations
2009 : Centre de formation de la Marine Royale /Casablanca :
Gestion de projets : Structures portuaires (quai ; installations et plan d eaux)
2006 : Diplôme de communication.
2005 : Certificat de Pédagogie.
2004 : Diplôme : qualité ; Gestion de l environnement et l antipollution.
2000- 2001 : Master en électronique et détection.
Gestion et maintenance des installations électroniques.
Logistique ; Gestion des stocks.
1999 : Diplôme de la sécurité.
1992- 1997 : Diplôme d’Ingénieur d’état branche : opération/Ecole Royale Navale/Casablanca
Langues :
- Français : lu, parlé, écrit
- Anglais : lu, parlé, écrit
Atouts :
Pragmatique, sérieux, persévérant, lucide, qualifié, intègre, respect des délais d’exécution, disponible pour des opérations difficiles, adaptation rapide aux circonstances de travail,
Le secret professionnel.
HICHAM FADDOL
Date de naissance : 18-11-1972
Casablanca
Marié + 2 enfants
Mobile : 06.61.22.39.13
Email : ad8zbk@r.postjobfree.com
Expériences
NOM Prém15 rue de l’adresse
13000 Marseille
Tel : 02.03.04.05.06
Mobile : 06.01.02.03.04
Mail : ad8zbk@r.postjobfree.com